Hanes ariannol BE STRONG PROJECT

Rhif yr elusen: 1148401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £211.32k £218.00k £141.00k £151.00k £179.00k
Cyfanswm gwariant £175.98k £159.00k £141.00k £153.00k £140.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k N/A N/A N/A