ymddiriedolwyr TEACH FOR ALL NETWORK
Rhif yr elusen: 1148763
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Keita Hobby | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Ndidi Okezie | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Daniel Paul Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
JAMES PATRICK WESTHEAD | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
David Charles Thomlinson | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
Ed Vainker | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
||||
DAME JULIA CHARITY CLEVERDON DCVO CBE | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.