SHREWSBURY U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Shrewsbury U3A has self organised interest groups for people not in full time gainful employment who are in their Third Age. This being the period of time after the second age of full time employment and/or parental responsibility.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 21 Awst 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL REECE | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Paul Claes | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Russell Game | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|||||
Ian Hallworth | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Frank Velander | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Ian Tanner | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jan Dale | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Patricia Cooke | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Patricia Coulthard-Jones | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Keith James Winter | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|||||
Alwyn Winter | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.21k | £13.62k | £24.18k | £26.91k | £32.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.08k | £11.53k | £28.62k | £23.71k | £28.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 JUN 2012 AS AMENDED ON 15 OCT 2018 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 as amended on 18 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dyke Yaxley Ltd
1 Brassey Road
SHREWSBURY
Shropshire
SY3 7FA
- Ffôn:
- 07800689201
- E-bost:
- secretary@shrewsburyu3a.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window