Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD KINGDOM LIFE ASSEMBLY BRIGHTON

Rhif yr elusen: 1149107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.79k £9.71k £13.17k £28.14k £55.43k
Cyfanswm gwariant £19.92k £8.99k £10.90k £25.95k £38.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A