ymddiriedolwyr THE MUSLIM CULTURAL SOCIETY OF LEEDS
Rhif yr elusen: 1148484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAYKH MOHAMMED HABIBUR REHMAN | Cadeirydd | 06 July 2012 |
|
|
||||
Mohammed Mahmood | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
MOHAMMED YOUNIS | Ymddiriedolwr | 19 January 2013 |
|
|
||||
RAJAB ALI | Ymddiriedolwr | 19 January 2013 |
|
|
||||
ASHAQ HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
||||
MOHAMMED RAZAK | Ymddiriedolwr | 09 August 2012 |
|
|
||||
MOHAMMED SADIQUE | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
MOHAMMED ABRAR KHALIQ | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
MOHAMMED NAZIR | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.