Hanes ariannol AGE CONCERN ORPINGTON & DISTRICT

Rhif yr elusen: 1148958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £397.54k £195.12k £303.21k £369.26k £610.50k
Cyfanswm gwariant £354.78k £325.26k £317.52k £356.29k £407.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £58.64k N/A £30.35k £88.96k £114.43k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.37k £143.59k £34.16k £1.22k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £132.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £5.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £461.76k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £10.80k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £130.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £404.18k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £2.86k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £4.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0