Hanes ariannol OSTREME COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 502984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.90k | £75.64k | £48.70k | £47.32k | £51.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.73k | £93.42k | £40.74k | £44.31k | £50.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.25k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.20k | £17.25k | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.