Hanes ariannol THE ELY MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 1148535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.29k £22.49k £37.83k £26.66k £58.47k
Cyfanswm gwariant £27.03k £21.50k £20.93k £26.36k £43.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A