Ymddiriedolwyr THE ELY MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 1148535

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Brooks | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Nicholas Isaac | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Russell Leary | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Nigel Wood | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Diana Wood | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|
||||
Stephen Jay | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
Donna Gavin-Robinson | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
JOYCE HIGGINS | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
||||
MARIE WATKIN | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
||||
MR STEVE TYLER | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.