ymddiriedolwyr COLOURFUL LIFE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1149712
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jackson | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Bates | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Sandra Jane Wheelock | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
David Young | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Philip Newborough | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
STEVE BENNETT | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
GLENN LEHRER | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
||||
ANDREW MCQUILLAN | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.