Hanes ariannol PENTECOSTAL REVIVAL ASSEMBLIES OF GOD
Rhif yr elusen: 1148540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/02/2019 | 22/02/2020 | 22/02/2021 | 22/02/2022 | 22/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.19k | £234.41k | £142.16k | £231.40k | £201.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.29k | £160.82k | £141.70k | £179.50k | £175.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.