Hanes ariannol LOVE MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1148615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £931.68k | £810.77k | £807.89k | £926.52k | £982.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £918.78k | £778.09k | £810.52k | £902.14k | £957.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £479.12k | £483.67k | £489.58k | £489.31k | £488.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £481.15k | £484.58k | £8.74k | £506.00k | £504.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £443.74k | £324.94k | £796.48k | £419.26k | £470.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £352 | £384 | £50 | £92 | £1.10k | |
|
Incwm - Arall | £6.44k | £864 | £2.63k | £1.17k | £7.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £918.78k | £778.09k | £810.52k | £901.97k | £957.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.72k | £3.74k | £3.74k | £2.43k | £2.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £84.13k | £76.92k | £75.72k | £84.06k | £89.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £171 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.