Ymddiriedolwyr STUDENT UNION LETTINGS LIMITED
Rhif yr elusen: 1149922

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurence Perkins | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Liam Davis | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Bradley | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Martin Chuter | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Gemma Lomas | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Dr Paul Groves | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Richard Mark Osborn | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Debbie Leanne Muddimer | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Ceri Rhys Davies | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.