Hanes ariannol INN CHURCHES
Rhif yr elusen: 1149792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £215.38k | £506.52k | £358.28k | £503.00k | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.20k | £371.08k | £416.68k | £432.00k | £819.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | £513.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £202.25k | £193.48k | £350.00k | £513.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £59.13k | N/A | £52.00k | £1.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £597 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £25.14k | N/A | £2.90k | £16.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £69 | N/A | £0 | £1.13k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £422.18k | N/A | £3.50k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £332.91k | N/A | £177.89k | £817.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.31k | N/A | £1.00k | £1.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £1.20k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £36.86k | N/A | £253.12k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.