ymddiriedolwyr TOPSHAM COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1148398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Jane Bailey | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Max Robin Johnson | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
John Christopher Troy | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Alastair Mumford | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
MARGARET BUTT | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|||||
Cllr Andrew Robert Leadbetter | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|||||
ROBERT RICHARD DRURY | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.