AALE MUHAMMAD CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide water pumps, wells to those who don't have access to clean water. We build houses for the homeless. We provide funding to help start small businesses. We help with medicine care, hospital, surgery fees. We help the disabled, widowed and orphans - providing food, shelter, shoes, clothes, educational fees and any other resources required.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Pakistan
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFIZ MOHAMMAD FAROOQ SHAH | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|||||
MRS ZURWATUN NISA | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|
||||
ZUBDAH-TUN NISA | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.21k | £1.89k | £8.43k | £26.78k | £15.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.95k | £1.78k | £34.06k | £39.45k | £4.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 33 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 33 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 20 Medi 2024 | 173 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 16 Mehefin 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 16 Mehefin 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 22 Mawrth 2022 | 356 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 04 JUN 2012
Gwrthrychau elusennol
A)THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS ANYWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR AMONGST THOSE AFFECTED BY NATURAL DISASTERS, WARS, CONFLICTS, FINANCIAL HARDSHIP AND OTHER HUMANITARIAN EMERGENCIES, BY THE PROVISION OF MONETARY OR OTHER ASSISTANCE,INCLUDING MEDICINES, HOSPITALS, SHELTER AND FOOD.B)TO ADVANCE EDUCATION BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH THE PROVISION AND SUPPORT TO ORGANISE MAINSTREAM AND SUPPLEMENTARY EDUCATION AND FACILITATING BASIC LITERACY AND SKILLS DEVELOPMENT, WITH THE OVERALL AIM TO IMPROVE QUALITY OF LIFE, ENHANCE LIFE SKILLS, IMPROVE LIVELIHOOD OPPORTUNITIES AND ENGAGE THE GENERAL PUBLIC AND OTHER COMMUNITIES THROUGH LEARNING AND SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR THE PUBLIC BENEFIT WITHOUT DISCRIMINATION WITH PARTICULAR REGARD TO ORPHANS, REFUGEES, DISABLED AND DISPLACED PEOPLE;C)TO DO ALL SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS ARE NECESSARY FOR THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS OR ANY OF THEM.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
168 Fosbrooke Road
Birmingham
B10 9JP
- Ffôn:
- 07957195722
- E-bost:
- aalemuhammadcharity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window