Hanes ariannol Hollingbury Park Pre-School LTD

Rhif yr elusen: 1150200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £108.40k £99.51k £98.23k £77.92k £126.58k
Cyfanswm gwariant £107.57k £103.06k £102.66k £83.89k £85.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £76.37k £90.28k £76.97k £61.31k £104.19k