HERTFORDSHIRE EQUALITY COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HEC is an organisation committed to promoting equality and diversity and any issue arising from the provisions of relevant legislation principally in the local government area of Hertfordshire for the benefit of the residents, workers, students or visitors. HEC also organises and facilitates cooperation and partnership working between third sector, statutory and other bodies within Hertfordshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- HEC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Belinis DL | Cadeirydd | 25 February 2014 |
|
|||||||
Andy Gregg | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|||||||
Josephine O'Driscoll | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||||
Jane Dellow | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|
||||||
ERROL JOHN MBA,CQSW | Ymddiriedolwr | 31 August 2012 |
|
|
||||||
TERRY SILKE | Ymddiriedolwr | 31 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.10k | £33.89k | £7.93k | £13.83k | £29 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.64k | £24.63k | £17.25k | £17.71k | £5.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 DEC 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18/02/2013
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF HERTFORDSHIRE AND ITS SURROUNDINGS BY: (A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY, AGE, SEXUAL ORIENTATION AND RELIGION OR BELIE; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; (C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; (D) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY ISSUES AND PUBLISHING THE RESULTS TO THE PUBLIC; (E) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
World Forum. Sherma Baston Centre
10-12 Exchange Road
STEVENAGE
Hertfordshire
SG1 1PZ
- Ffôn:
- 07465818277
- E-bost:
- info@hertsequalitycouncil.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window