ymddiriedolwyr HERTFORDSHIRE EQUALITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1151523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Belinis DL | Cadeirydd | 25 February 2014 |
|
|||||||
Andy Gregg | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|||||||
Dr Sham Qayyum | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||||
Josephine O'Driscoll | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||||
Jane Dellow | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|
||||||
ERROL JOHN MBA,CQSW | Ymddiriedolwr | 31 August 2012 |
|
|
||||||
TERRY SILKE | Ymddiriedolwr | 31 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.