CFL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We will bring together experts from business, education, learning & development and psychology to create and deliver new approaches to and a curriculum model for youth leadership development in schools, colleges and universities to inspire young people with the awareness, skills, attitudes and behaviours to lead themselves and others.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Awstria
- Bahrain
- De Affrica
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Thai
- Hwngari
- India
- Malaysia
- Mecsico
- Nigeria
- Portiwgal
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Awst 2012: Cofrestrwyd
- THE YOUTH LEADERSHIP TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MARIO MICHAEL PETERS | Cadeirydd | 02 August 2012 |
|
|||||
Raven Biason Frias | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
CLAUDIA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11k | £14.74k | £70.04k | £116.48k | £166.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132 | £3.28k | £58.28k | £122.69k | £151.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Mehefin 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Mehefin 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mehefin 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 20 Mehefin 2020 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 JUL 2012 as amended on 08 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO ADVANCE THE ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE?S (UNDER THE AGE OF 25 YEARS) AWARENESS, BEHAVIOURS, SKILLS AND ATTITUDES FOR PERSONAL LEADERSHIP WITHIN EDUCATIONAL SETTINGS, IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES SEE FIT INCLUDING BY: - DEVELOPING NEW YOUTH LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMMES AND CURRICULA; - SUPPORTING EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND OTHER ORGANISATIONS TO DELIVER YOUTH LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMMES AND CURRICULA FOR THE YOUNG PEOPLE THEY WORK WITH; - DELIVERING YOUTH LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMMES TO YOUNG PEOPLE DIRECTLY. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO CARRY OUT RESEARCH AND PROMOTION OF YOUNG PEOPLE?S (UNDER THE AGE OF 25 YEARS) PERSONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT WITHIN EDUCATIONAL SETTINGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Cleeves
The Fooks
Horsley
Stroud
GL6 0PA
- Ffôn:
- 01453 833752
- E-bost:
- info@curriculumforlife.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window