CORNERSTONE COLLECTIVE OF CHURCHES

Rhif yr elusen: 1152099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Public preaching of the Gospel in order to advance the Christian faith in our sphere of operation; training men and women for church leadership, and running activities open to our communities such as parent/carer and toddler/baby groups, a food pantry, youth groups, fitness classes and support for the development of wider skill sets. Planting churches through the development of Gospel Communities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mai 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • CORNERSTONE CHURCH (Enw gwaith)
  • CORNERSTONE CHURCH, LIVERPOOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MATTHEW ROBERT NEWBERRY Cadeirydd 26 June 2017
Dim ar gofnod
ANNA NICOLE WOOD Ymddiriedolwr 20 March 2017
THE CHURCH OFFICE CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CHRISTIAN NEIL FORSYTHE Ymddiriedolwr 20 March 2017
Dim ar gofnod
LEE STANLEY HORNE Ymddiriedolwr 16 January 2016
Dim ar gofnod
ANDREW CURTIS CRAIG Ymddiriedolwr 17 May 2013
Dim ar gofnod
ALAN JOHN TAYLOR Ymddiriedolwr 17 May 2013
Dim ar gofnod
STEVEN LEE ROBINSON Ymddiriedolwr 17 May 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £289.35k £605.02k £568.81k £639.78k £706.75k
Cyfanswm gwariant £271.07k £347.97k £491.97k £624.64k £698.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.09k N/A £14.99k £21.81k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £597.47k £552.51k £580.66k £648.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £7.56k £12.40k £21.56k £18.86k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £3.15k £35.91k £39.70k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A £0 £750 £1.64k £5
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £347.97k £491.97k £624.64k £698.75k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.64k £3.60k £21.80k £30.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £6.69k £12.87k £21.88k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A £519.65k £755.25k £763.26k £792.48k
Buddsoddiadau tymor hir N/A £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau N/A £350.79k £192.04k £206.15k £199.34k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A £0 £0 £6.99k £21.39k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 09 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 09 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 28 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 28 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 21 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 21 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 04 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 04 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CORNERSTONE COLLECTIVE OF CHURCHES
CORNERSTONE CHURCH
DOVEDALE ROAD
LIVERPOOL
MERSEYSIDE
L18 1DW
Ffôn:
0151 345 8558