JAZZY KIDZ
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides nursery care and early years education for babies and young children, as well as holiday play schemes and after school care. Caters for children with special needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 14 Awst 2012: Cofrestrwyd
- 28 Tachwedd 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.54k | £145.41k | £202.89k | £228.44k | £228.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.00k | £109.67k | £199.41k | £226.52k | £247.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £202.81k | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2017
(Mae'r cyfrifon |
31 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 01 Chwefror 2017 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2016
(Mae'r cyfrifon |
01 Chwefror 2017 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 10 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 10 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 MAY 2012 AS AMENDED ON 08/08/2012
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EARLY YEARS EDUCATION FOR CHILDREN AGED UP TO 4 YEARS OLD THROUGH THE SETTING UP AND RUNNING OF A NURSERY AND CHILD CENTRE IN THE AREAS OF EDGBASTON, HOCKLEY AND THE SURROUNDING AREA WITHIN BIRMINGHAM. 2. TO ACT AS A RESOURCE FOR CHILDREN UP TO THE AGE OF 11 YEARS (OF SCHOOL AGE) LIVING IN THE AREAS OF EDGBASTON, HOCKLEY AND THE SURROUNDING AREAS OF BIRMINGHAM BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE THROUGH ORGANISED OUT OF SCHOOL PROGRAMMES INCORPORATING EDUCATIONAL, PHYSICAL AND OTHER RECREATIONAL ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING CHILDREN BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES (B) ADVANCING EDUCATION; (D) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window