Hanes ariannol CHRIST CHURCH CREEKMOOR
Rhif yr elusen: 1148672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £594.71k | £836.08k | £299.54k | £252.27k | £311.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.94k | £897.08k | £848.80k | £275.82k | £316.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £77.11k | £20.62k | £64.47k | £57.47k | £32.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.58k | £6.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £490.15k | £731.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £11.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £104.04k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £514 | £4.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £284.00k | £234.61k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £57.78k | £720.06k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £170.05k | £173.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £781 | £3.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £6.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £1.11k | £3.28k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.