WETHERBY RUGBY UNION FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of community participation in healthy recreation for the benefit of the inhabitants of Wetherby and surrounding areas by the provision of facilities for playing rugby union.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 06 Medi 2012: Cofrestrwyd
- WETHERBY RUFC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Watts | Cadeirydd | 01 June 2024 |
|
|
||||
Simon Clutterbuck | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Cedric Duval | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
James Robert Marr | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Robert Hewitt | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Stephen John Hoather | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Myles Austen Oates | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.93k | £54.51k | £97.14k | £94.08k | £71.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.36k | £54.80k | £74.53k | £116.20k | £65.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 24 Mai 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 24 Mai 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 25 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 25 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 12 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 12 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 JUN 2012 as amended on 17 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WETHERBY AND SURROUNDING AREAS, BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING RUGBY UNION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wetherby RUFC
C/- Grange Park Sports Club
Old Boston Road
Wetherby
West Yorkshire
LS22 5NB
- Ffôn:
- 07557077245
- E-bost:
- james.marr@wetherbyrufc.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window