Hanes ariannol SANT NIRANKARI MANDAL UK
Rhif yr elusen: 503029
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £670.12k | £662.70k | £387.82k | £578.28k | £695.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £294.43k | £411.12k | £305.36k | £295.77k | £299.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £670.12k | £662.70k | N/A | £508.03k | £615.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £3.68k | £13.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £59.00k | £66.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £7.58k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £294.43k | £411.12k | N/A | £295.77k | £299.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.26k | £11.57k | N/A | £3.70k | £3.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £31.49k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.