IMMIGRATION LAW PRACTITIONERS' ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ILPA is a professional association with 1000 members individuals and organisations practicing in all aspects of immigration, asylum and nationality law. ILPA's main aims are to promote and improve the advice and representation of immigrants, to disseminate information on developments in the law and to secure a just and equitable system of immigration, asylum and nationality law practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£729,493
Roddion a chymynroddion | £44.00k | |
Weithgareddau elusennol | £668.74k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £11.15k | |
Buddsoddiadau | £5.61k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£920,485
Codi arian | £2.89k | |
Weithgareddau elusennol | £917.60k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.89k | |
Gwariant elusennol | £917.60k |
Pobl

9 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2014: Cofrestrwyd
- ILPA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaheen Mamun | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Jessica Speight | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Matthew Lewis | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|||||
Aisha Choudhry | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Tanya Goldfarb | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Maria Gabriella Bettiga | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Andrea Als | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|||||
David Ball | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Sophie Barrett-Brown | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Julie Moktadir | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Grace McGill | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|
||||
Ayesha Mohsin | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £712.45k | £552.16k | £648.14k | £692.52k | £729.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £724.06k | £531.19k | £561.64k | £718.61k | £920.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £18.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £60.00k | £240.25k | £42.51k | £44.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.50k | £13.99k | £19.43k | £14.75k | £11.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £695.83k | £476.24k | £387.79k | £633.52k | £668.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13k | £1.94k | £676 | £1.75k | £5.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £724.06k | £531.19k | £523.54k | £677.11k | £917.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £38.10k | £41.50k | £2.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.14k | £35.36k | £0 | £58.67k | £35.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £135.12k | £92.91k | £0 | £100.84k | £245.39k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £55.49k | £44.39k | £31.43k | £17.63k | £25.72k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £807.58k | £803.31k | £911.71k | £1.01m | £739.85k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £121.10k | £84.76k | £93.70k | £207.65k | £133.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/02/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/11/2013 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/12/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/07/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 NOV 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 NOV 2019 as amended on 23 Nov 2019 as amended on 24 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT EDUCATION AND TRAINING ON THE LAW AND RELATED SUBJECTS AND IN PARTICULAR IN THE FIELDS OF IMMIGRATION, ASYLUM AND NATIONALITY LAW AND LEGAL ADVICE AND THE REPRESENTATION OF PERSONS WHO ARE OR MAY BECOME IMMIGRANTS TO ANY PART OF GREAT BRITAIN, NORTHERN IRELAND, THE CHANNEL ISLANDS AND THE ISLE OF MAN (TOGETHER "THE UNITED KINGDOM") FROM WHATEVER PART OF THE WORLD WHETHER COMING OR INTENDING TO COME TO THE UNITED KINGDOM FOR SETTLEMENT OR FOR SOME MORE LIMITED PURPOSE AND FOR IMMIGRANTS AND EMIGRANTS OF WHATEVER NATIONALITY TO OR FROM ANY OTHER PART OF THE WORLD. TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT I. HUMAN RIGHTS AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS, THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND THE HUMAN RIGHTS ACT (1998), WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE RIGHTS TO ASYLUM, TO A NATIONALITY, TO FREEDOM OF MOVEMENT AND RESIDENCE AND NOT TO BE SUBJECT TO TORTURE OR TO SLAVERY; II. EQUALITY AND DIVERSITY AS SET OUT IN THE EQUALITY ACT 2010 AND SIMILAR INSTRUMENTS AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS TREATIES CONCERNED WITH THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND IN PARTICULAR WITH THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE OR SEX; IN PARTICULAR BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS • MONITORING ABUSES • RESEARCH INTO APPLICABLE LAW POLICY AND PRACTICE • EDUCATING THE PUBLIC • CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF THE LAW • RAISING AWARENESS • PROMOTING PUBLIC SUPPORT • PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS • PROMOTING RESPECT FOR THE RULE OF LAW WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE LAW PERTAINING TO IMMIGRATION, ASYLUM AND NATIONALITY • COORDINATING THE WORK OF IMMIGRATION, ASYLUM AND NATIONALITY LAW PRACTITIONERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/o. SKS Ramon Lee
93 Tabernacle Street
London
- Ffôn:
- 02072518383
- E-bost:
- info@ilpa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window