ORGANISATION OF HUMAN WELFARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charitable activities to support development activities in Afghanistan.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Islington
- Affganistan
- Nepal
Llywodraethu
- 30 Awst 2012: Cofrestrwyd
- OHW (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHIM SADIQULLAH | Cadeirydd | 02 August 2012 |
|
|
||||
GHULAM SAKHI GULAN | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
||||
RUKIYA AZIZI | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
||||
VRINDA DAR | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 363 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 363 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 729 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 729 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 14 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/07/2012
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS ARE:- (A) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN AFGHANISTAN AND ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, SAFE WATER, SANITATION, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT; (B) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF PEOPLE IN (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO) AFGHANISTAN IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY FACILITATING THE DELIVERY OF HIGH QUALITY EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAMS AT ALL REQUIRED LEVELS; (C) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO AFGHANISTAN (I) IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; (II) CONDUCTING RESEARCH INTO ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES; AND (III) ADVOCATING AND PRESENTING CONCERNS OF VULNERABLE AND MARGINALISED PEOPLE TO NATIONAL AND INTERNATIONAL POLICY MAKERS; (D) THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE THE VICTIMS OF WAR OR NATURAL DISASTER, TROUBLE, OR CATASTROPHE IN PARTICULAR BY THE SUPPLY OF HUMANITARIAN AID (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MEDICAL AID) TO SUCH PERSONS; (E) THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR IN AFGHANISTAN) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (I) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING TO LOCAL FARMERS REGARDING IMPROVED AGRICULTURAL TECHNIQUES AND NEW TECHNOLOGY TO IMPROVE THE LIVELIHOODS OF VULNERABLE FARMERS; (II) COMMUNITY LED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT; (III) TRAINING INDIVIDUALS AND COMMUNITIES IN ALTERNATIVE LIVELIHOODS AND EMPLOYMENT; (IV) TRAINING COMMUNITIES IN RELATION TO GOVERNANCE; (V) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES: (VI) THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT: AND (VII) SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS FOR ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
AFGHANISTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOUSE 8
STREET 6, DISTRICT 10
QALA E FATHULLAH
KABUL
AFGHANISTAN
- Ffôn:
- +93700278837
- E-bost:
- sfahim@ohw.org.af
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window