NOOR WELFARE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve poverty, sickness, suffering, promoting health and well being of people in need in any part of the world. To promote the advancement of education and harmony without distinction of age, sex, race, political, religious or other opinion. Working through support of secular, religious, educational and training establishments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- Cenia
- Groeg
- Pakistan
Llywodraethu
- 03 Hydref 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHRAT MEHDI | Cadeirydd | 28 August 2012 |
|
|
||||
Edward John Cook | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
SHAKIL KHAN | Ymddiriedolwr | 28 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.53k | £4.58k | £9.38k | £4.15k | £1.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.22k | £9.99k | £11.44k | £2.67k | £3.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Mai 2024 | 114 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2021 | 332 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/04/2012 AS AMENDED ON 01/12/2015
Gwrthrychau elusennol
2.1 TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND SUFFERING OF PEOPLE IN NEED IN THE TANA RIVER DISTRICT OF KENYA, AFRICA AND ITS ENVIRONS AND IN ANY OTHER PART OF THE WORLD WITHOUT DISTINCTION OF AGE, SEX, RACE, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION, IN ASSOCIATION WITH STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS, NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS OR INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION, PROVIDE FOOD, CLEAN DRINKING WATER, CLOTHES, SHELTER, MEDICAL AID AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE. 2.1.1 TO SUPPORT AND EXPAND FACILITIES AT LOCAL MEDICAL CENTRES (HEREINAFTER CALLED 'THE CENTRES') TO COOPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH CENTRES FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS. 2.1.2 TO PROMOTE RECONCILIATION/HARMONY BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT ETHNICITY, RACE, RELIGION OR OTHER OPINION BY SUPPORTING SECULAR AND RELIGIOUS EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS PROMOTING SUCH PURPOSES. 2.1.3 THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (A) EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS; (B) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS'.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 SWALEDALE AVENUE
BURNLEY
BB10 2LJ
- Ffôn:
- 07595396709
- E-bost:
- noorwelfare@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window