COMMUNITY UNITY(BRADFORD) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Football, Netball, Basketball, badminton, Fitness Classes, Fitness Coaching, usage of Gym, First Aid, presentations, safety awareness courses, Residential trips, Fundraising & Classroom Activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 10 Hydref 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imran Barkat | Cadeirydd | 01 February 2016 |
|
|
||||
Nasir Ahmed | Ymddiriedolwr | 24 December 2018 |
|
|
||||
MR WASEEM AHMED | Ymddiriedolwr | 27 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £36 | £72 | £59 | £91 | £90 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2023 | 23 Medi 2024 | 266 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08/10/2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 YEARS LIVING IN BRADFORD BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL,EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF:(A)ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS,CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT,MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS;(B)ADVANCING EDUCATION;(C)RELIEVING UNEMPLOYMENT;(D)PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH,AGE,INFIRMITY OR DISABILITY,POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.2.THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING OF FOOTBALL.3.TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF HORTON GRANGE AND WEST BRADFORD IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY,AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.4.THE RELIEF OF POVERTY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT,IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY,BY THE PROVISION OF ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Speed Ball
Duncombe Way
Bradford
BD8 9SY
- Ffôn:
- 01274288826
- E-bost:
- Hello@communityunity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window