Hanes ariannol WORCESTER COLLEGE OXFORD ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1150037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £852.55k | £296.54k | £310.61k | £1.07m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.83k | £1.10m | £573.42k | £653.57k | £678.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £588.43k | N/A | N/A | £736.27k | £710.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £264.12k | N/A | N/A | £332.57k | £347.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £572.75k | N/A | N/A | £653.57k | £678.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £88 | N/A | N/A | £0 | £67 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.75k | N/A | N/A | £3.50k | £3.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £570.00k | N/A | N/A | £650.00k | £675.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £88 | N/A | N/A | £0 | £67 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.