ymddiriedolwyr WORCESTER COLLEGE OXFORD ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1150037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Richard Loevner | Cadeirydd | 05 February 2020 |
|
|
||||
David Isaac | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|||||
Dr John Scott Scullion | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|||||
Sir Lindsay Owen Jones KBE | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
David Woods Kemper | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
BARRIE ATHERTON WIGMORE | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|
||||
Martin Paisner CBE MA LLM | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.