Dogfen lywodraethu HOLMES CHAPEL & DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1148879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 OCT 2010 AS AMENDED ON 12 MAY 2016 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 AS AMENDED ON 15 JUN 2021 as amended on 13 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECT (‘THE OBJECT’) IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT IN HOLMES CHAPEL AND ITS SURROUNDING LOCALITY.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.