Ymddiriedolwyr PULMONARY FIBROSIS TRUST

Rhif yr elusen: 1149901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
peter geoffrey bryce Cadeirydd 10 February 2016
Dim ar gofnod
Lynsey Conway Ymddiriedolwr 13 September 2024
Dim ar gofnod
Deborah Roots Ymddiriedolwr 01 August 2022
Dim ar gofnod
Jessica Sharp Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Lauren Couchman Ymddiriedolwr 04 June 2018
Dim ar gofnod
Jane Light Ymddiriedolwr 22 October 2014
Dim ar gofnod
HAYLEY WINSHIP Ymddiriedolwr 19 September 2012
Dim ar gofnod