Hanes ariannol BABA BUDHA JI CHARITABLE FOUNDATION (BBJCF)

Rhif yr elusen: 1149295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £118.74k £115.24k £114.30k £143.61k £132.82k
Cyfanswm gwariant £112.23k £103.21k £79.42k £156.80k £146.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A