Dogfen lywodraethu STOURPORT-ON-SEVERN WAR MEMORIAL PARK
Rhif yr elusen: 503058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
STOURPORT-ON-SEVERN URBAN DISTRICT COUNCIL MINUTES DATED 7 JANUARY 1920, 4 FEBRUARY 1920, 5 JULY 1922 AND 3 JULY 1946 AS VARIED BY SCHEME DATED 6 MARCH 1992
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A WAR MEMORIAL AND PUBLIC PARK FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF STOURPORT-ON-SEVERN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
URBAN DISTRICT OF STOURPORT-ON-SEVERN.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.