Hanes ariannol The Boathouse Youth
Rhif yr elusen: 1149320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406.46k | £408.78k | £505.67k | £1.07m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £286.39k | £490.93k | £476.35k | £733.77k | £987.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £108.92k | £199.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.41k | £10.97k | N/A | £30.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £109.58k | £963.50k | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £14.12k | £0 | £1.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £222.42k | £108.92k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £53 | £20 | £1.79k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £159.51k | £1.19k | £633 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £287.95k | £689.12k | £940.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £6.24k | £34.11k | £46.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.13k | £3.61k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £182.16k | £10.54k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.