ymddiriedolwyr THE WOLVERHAMPTON AFRICAN- CARRIBEAN FOUNDATION TRUST
Rhif yr elusen: 1149392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Elaine Emanuel | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Daniel Lopez | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Lorna Prosser | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Ann HAZEL | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Blossom VASSEL | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Balford HENRY | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Donald Nelson | Ymddiriedolwr | 23 August 2014 |
|
|
||||
PASVILL PLUMMER | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
||||
EVEROID CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.