Hanes ariannol ACE (ACTION IN CAERAU AND ELY)

Rhif yr elusen: 1150422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.18m £1.34m £2.07m £1.20m £1.51m
Cyfanswm gwariant £848.10k £1.02m £1.21m £1.55m £1.37m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £278.96k £285.65k £131.58k £194.30k £132.45k
Incwm o roddion a chymynroddion £9.63k £33.26k £81.73k £15.48k £17.94k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £115.36k £39.27k £74.22k £93.76k £122.95k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.06m £1.27m £1.91m £1.09m £1.37m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.46k £864 £308 £1.34k £6.03k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £260
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £848.10k £1.02m £1.21m £1.48m £1.37m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £5.00k £5.06k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £72.55k £0