ymddiriedolwyr FOOTBALL UNITES RACISM DIVIDES EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1149203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD JOHN HOLMES | Cadeirydd | 12 August 2014 |
|
|
||||||||
Maroof Raouf Cllr | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||||||
Amy Hood | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||||||
Julie Callaghan | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||||||
Muetesim Ahmed | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||||||
Ayesha Khan | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||||||
Derek Bell | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||||||
Jonathan Paul Roberts | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||||||
VICTOR MUJAKACHI | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|||||||||
Saudat Adinani | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||||||
Simon Brook | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
||||||||
FARHAAN GULFRAZ | Ymddiriedolwr | 12 August 2014 |
|
|
||||||||
KEVIN PETER TITTERTON | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.