THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HEATHFIELD WITH COTFORD ST LUKE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To celebrate God's love through worship in a variety of styles and settings for all ages. To care for and serve all people in our church, our community and the wider world. To grow spiritually through teaching, listening, prayer, fellowship and service. To make known the Good News of the love of God in Jesus. To provide a centre in the village of Cotford St Luke where everyone is welcomed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 06 Medi 2012: Previously excepted registration
- HEATHFIELD WITH COTFORD ST LUKE PCC (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Barclay Barrowman | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Jeffrey Alan Kirkham | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
David BLELOCH | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Rev Suzanne Kirkham | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Katharine Jane STIRZAKER | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jacqueline HAY-BERRY | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Mark Christopher Turner | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|||||
Anthony Reyre | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Claire Bleloch | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Susan Harris | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Clare REID | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
MRS DAWN MITFORD-SLADE | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.43k | £48.48k | £58.81k | £56.85k | £73.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.87k | £53.54k | £36.50k | £52.62k | £76.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.83k | £28.32k | £4.07k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Tachwedd 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Tachwedd 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mawrth 2022 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mawrth 2022 | 149 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Lukes Centre
Rogers Walk
Cotford St. Luke
TAUNTON
TA4 1HY
- Ffôn:
- 07788655895
- E-bost:
- treasurer.csl@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window