EASTON COMMUNITY CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Centre
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £51,894 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1081691 EASTSIDE COMMUNITY TRUST
- 07 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
- 27 Ionawr 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.01k | £148.34k | £130.54k | £156.61k | £240.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.96k | £147.34k | £146.54k | £149.50k | £189.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £10.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.80k | £57.80k | N/A | N/A | £51.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 31 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 30 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 30 Ionawr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 AUG 2009 INCORPORATED 07/08/2009
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (1) TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF THE EASTON AREA OF BRISTOL AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOODS, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. 2) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF THE EASTON AREA OF BRISTOL AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOODS IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY 3) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE AGREED BY SPECIAL RESOLUTION UNDER THE ARTICLES OF THE COMPANY, AND NOTIFIED TO, AND ACCEPTED BY THE CHARITY COMMISSION AS CHARITABLE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window