BROOKSIDE HALL COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BROOKSIDE HALL IS A COMMUNITY LEARNING CENTRE, BUILDING A VOLUNTEER BASE & ENCOURAGING RESIDENTS TO DEVELOP RESOURCES & COMMUNITY COHESION. WE OFFER COURSES TO ENABLE THE MOST VULNERABLE TO INCREASE SELF-CONFIDENCE, EMPLOYABILITY SKILLS & LIFE SKILLS, INCREASING SOCIAL INTERACTION. WE WORK TOWARDS BUILDING LIFE CONFIDENCE & ADDING VALUE TO THE LOCAL RESIDENT'S LIVES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 14 Awst 2013: Cofrestrwyd
- BHCA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR IFTY CHOUDARY | Cadeirydd | 16 January 2013 |
|
|
||||
Charanjeet Singh | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Fiaz Mughal | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Nazim Choudary | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.79k | £6.06k | £21.60k | £11.33k | £12.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.00k | £12.64k | £8.06k | £13.16k | £12.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £160 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mehefin 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Awst 2021 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 09 Awst 2021 | 435 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/07/2011 AS AMENDED ON 13/08/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS(‘THE OBJECTS’)ARE TO FURTHER OR BENEFIT NORTHAMPTON IN THE BOROUGH OF NORTHAMPTON AND SURROUNDING AREAS,WITHOUT DISTINCTION OF SEX,SEXUAL ORIENTATION,RACE OR OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES,VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS.IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE,THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER:TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Brookside Hall
Unit 3
Billing Brook Road
Lings Local Centre
Northampton
NN3 8AA
- Ffôn:
- 07887751135
- E-bost:
- iftychoudary@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window