LITTLEFIELD FOUNDATION (UK) LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the company is to make grants to benefit education, the environment and children. The charity is organised so that the Trustees hold at least two ordinary meetings in each year. The trustees decide on the grants to be made within the scope of the Charity?s objectives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 10 Medi 2012: Cofrestrwyd
- 23 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BOD YN ELUSENNOL)
- LITTLEFIELD FOUNDATION (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £12.60k | £8.52k | £13.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.49k | £130.12k | £144.19k | £133.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.61k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 21 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 24 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 22 Medi 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 AUG 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window