Hanes ariannol ARTIS COMMUNITY/CYMUNED LTD

Rhif yr elusen: 1150201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (74 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £313.35k £333.47k £367.43k £414.93k £548.49k
Cyfanswm gwariant £56.56k £343.87k £341.18k £452.65k £584.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £57.60k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £413.57k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £413.57k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £134.92k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £584.29k