AID INDIA DIRECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(A)THE ADVANCEMENT EDUCATION IN INDIA (B)THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN INDIA BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, (C)PREVENTION OF SICKNESS AND IMPROVEMENT OF HEALTH IN INDIA (D)THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND OF SUFFERING VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER (E)ANY OTHER PURPOSES RECOGNISED AS CHARITABLE PURPOSES UNDER EXISTING CHARITY LAW IN ENGLAND AND WALES FROM TIME TO TIME.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Barking And Dagenham
- Dinas Birmingham
- Sandwell
- Slough
- India
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGWINDER SINGH KANG | Ymddiriedolwr | 07 September 2012 |
|
|
||||
SUKHVINDER SINGH RAJU BSC | Ymddiriedolwr | 07 September 2012 |
|
|
||||
KALWANT DHESI | Ymddiriedolwr | 07 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.20k | £19.01k | £7.37k | £6.30k | £12.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.10k | £3.18k | £16.72k | £3.23k | £17.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21/11/2012
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS (THE OBJECTS). (A)THE ADVANCEMENT AND PROMOTION OF EDUCATION IN INDIA BY PROVIDING ADVICE, FACILITIES, BOOKS, EQUIPMENT AND FINANCIAL ASSISTANCE AND ORGANISING PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES; (B)THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN INDIA BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY; (C)PREVENTION OF SICKNESS AND IMPROVEMENT OF HEALTH IN INDIA BY PAYING FOR AND/OR PROVIDING ACCESS TO NECESSARY AND LIFE CHANGING HEALTHCARE TO INDIVIDUALS AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT SICKNESS AND IMPROVE HEALTH; (D)THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND OF SUFFERING OF VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER OR OF THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, GENDER, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE IN INDIA BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, ITEMS AND SERVICES AND HEALTHCARE TO INDIVIDUALS AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT SUFFERING; AND (E)ANY OTHER PURPOSES RECOGNISED AS CHARITABLE PURPOSES UNDER EXISTING CHARITY LAW IN ENGLAND AND WALES FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 TEMPLAR CLOSE
STENSON FIELDS
DERBY
DE24 3EL
- Ffôn:
- 07939625777
- E-bost:
- jagkang16@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window