UNITED KINGDOM TATAR ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Language school, Nowruz festival, Sabantuy tatar festival, Volunteer open day and Tatar youth group meeting.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- UKTA (Enw gwaith)
- UK TATAR ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramil Rifmir uly Minullin | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|
||||
Shadel Wilson | Ymddiriedolwr | 04 October 2014 |
|
|
||||
Elvira Galieva | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||
Shavkat Malikovich Mukhamedshaev | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
|
||||
JANE HARRISON | Ymddiriedolwr | 08 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 21 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Mawrth 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 MAR 2012 AS AMENDED ON 01/10/2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE POVERTY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST THE TATAR COMMUNITY IN LONDON AND THE UNITED KINGDOM PARTICULARLY BY THE PROVISION OF AN ADVICE AND INTERPRETING SERVICE TO CATER FOR THE PARTICULAR NEEDS OF THE TATAR COMMUNITY. 2. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH A PARTICULAR FOCUS ON THE TATAR COMMUNITY IN UK, BY THE PROVISION OF LANGUAGE CLASSES AND A LIBRARY AND OTHER SUCH MEANS AS THE TRUSTEES DETERMINE. 3. TO PROVIDE FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE. 4. TO RELIEVE THE AGED, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE FROM THE TATAR COMMUNITY. 5. TO PROTECT AND PRESERVE PUBLIC HEALTH BY THE PROVISION OF ADVICE, AWARENESS, ADVOCACY AND THE PROMOTION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME OCCUPATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Carramea Community Rescource Centre
27 Northolt Road
South Harrow
HARROW
HA2 0LH
- Ffôn:
- 02089333816
- E-bost:
- info@tatar.org.uk
- Gwefan:
-
tatar.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window