LOL-FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Aims: (a) the provision of accommodation to those who are homeless; (b) the provision of counselling; (c) the provision of work based training and education to those who are unemployed; (d) the provision of advice and guidance to assist those who are unemployed to find suitable employment. We are based in Cheshire but take homeless veterans from all over the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £40,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 03 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- 16 Ionawr 2025: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.06k | £170.21k | £143.45k | £137.67k | £159.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.45k | £170.06k | £157.41k | £131.58k | £185.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £40.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £134.83k | £134.70k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 292 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 292 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 21 Awst 2024 | 388 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2022
(Mae'r cyfrifon |
21 Awst 2024 | 388 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 JUL 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/09/2012
Gwrthrychau elusennol
TO REDUCE POVERTY, DISTRESS AND SUFFERING AMONGST FORMER MEMBERS OF THE ARMED FORCES OR THOSE WHO ARE ABOUT TO LEAVE THE SERVICES AND THEIR DEPENDANTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) THE PROVISION OF ACCOMMODATION TO THOSE WHO ARE HOMELESS; (B) THE PROVISION OF COUNSELLING; (C) THE PROVISION OF WORK BASED TRAINING AND EDUCATION TO THOSE WHO ARE UNEMPLOYED; (D) THE PROVISION OF ADVICE AND GUIDANCE TO ASSIST THOSE WHO ARE UNEMPLOYED TO FIND SUITABLE EMPLOYMENT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window