THE CHRIST CHURCH GOSPEL PARTNERS' FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has supported 2 ministry workers and 13 ministry associates during the seventeen month period ended 31st August 2015. They have worked full time, supporting local churches, receiving both on the job and structured training from courses and conferences and providing pastoral care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Paul Bridges | Cadeirydd | 09 September 2012 |
|
|||||||
James Jonathan Welch Roberts | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||||
Francis Edward Orlando Saer | Ymddiriedolwr | 09 September 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.14k | £39.03k | £38.87k | £107.69k | £76.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.89k | £14.82k | £5.50k | £161.15k | £69.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 02 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2019 | 10 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2019 | 10 Hydref 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 09 NOV 2010
Gwrthrychau elusennol
"THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: 2.2.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE CITY OF SOUTHAMPTON AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY THINK FIT THROUGH THE PROVISION OF GRANTS FOR THOSE SEEKING TO TRAIN IN CHRISTIAN MINISTRY; THE PROVISION OF PASTORAL CARE TO INDIVIDUALS IN NEED; AND THE SUPPORT OF CHRIST CHURCH SOUTHAMPTON AND OTHER CHURCHES AS THE TRUSTEES MAY THINK FIT. 2.2.2 TO ADVANCE EDUCATION IN THE CITY OF SOUTHAMPTON AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT THROUGH PROVIDING COURSES, TUITION AND LESSONS IN CHRISTIAN DOCTRINE OPEN TO MEMBERS OF THE LOCAL COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 REDHILL CLOSE
SOUTHAMPTON
SO16 7BT
- Ffôn:
- 07903871816
- E-bost:
- james.jwroberts@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window