Hanes ariannol GREENWICH STUDENTS UNION LTD
Rhif yr elusen: 1149394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.23m | £2.84m | £2.61m | £4.09m | £4.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.97m | £2.64m | £2.45m | £3.81m | £4.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £103.74k | £113.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.98m | £1.72m | £1.80m | £2.72m | £3.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £884.22k | £823.46k | £380.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £348.76k | £175.89k | £330.50k | £1.37m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £376 | £578 | £14 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £16.23k | £116.04k | £99.31k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.14m | £1.47m | £3.81m | £4.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22m | £1.50m | £977.15k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.06k | £12.09k | £12.39k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £368.93k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.