GREENWICH STUDENTS UNION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Union's objects are the advancement of education of Students at The University by:- Promoting the interests and welfare of students at the University during their course of study and representing, supporting and advising Students. Providing social, cultural, sporting and recreational activities. Being the recognised representative channel between students and the University
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£4,728,115
Roddion a chymynroddion | £3.15m | |
Weithgareddau elusennol | £1.58m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,464,542
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.46m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £4.46m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £263.57k |
Pobl

52 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Greenwich
- Medway
Llywodraethu
- 19 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- STUDENTS UNION UNIVERSITY OF GREENWICH (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Bryan | Cadeirydd | 09 April 2024 |
|
|
||||
Ameen Chowdhury | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Amrutha Gullapalli | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Ilie Taralunga | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Aymen El Morabet | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Floyd Derek Martin Scott Macdonald | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Benjamin Howard Hunt | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Mateusz Jan Pudlak | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
MD Aminul Islam | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Sodiq Ayobami Lawal | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Kevin Gary HALL | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
PAUL GARETH BUTLER | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.23m | £2.84m | £2.61m | £4.09m | £4.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.97m | £2.64m | £2.45m | £3.81m | £4.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £103.74k | £113.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.98m | £1.72m | £1.80m | £2.72m | £3.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £884.22k | £823.46k | £380.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £348.76k | £175.89k | £330.50k | £1.37m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £376 | £578 | £14 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £16.23k | £116.04k | £99.31k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.14m | £1.47m | £3.81m | £4.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22m | £1.50m | £977.15k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.06k | £12.09k | £12.39k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £368.93k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £364.30k | £238.61k | £150.55k | £132.53k | £57.99k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £414.32k | £601.59k | £910.62k | £1.55m | £1.50m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.22m | -£1.62m | -£1.55m | -£1.23m | -£1.18m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £353.98k | £308.73k | £477.29k | £939.75k | £689.70k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mehefin 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mehefin 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 MAR 2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
THE UNIONS OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY:- 1) PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY DURING THEIR COURSE OF STUDY AND REPRESENTING, SUPPORTING AND ADVISING STUDENTS. 2) PROVIDING SOCIAL, CULTURAL, SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES, AND FORUMS FOR DISCUSSIONS AND DEBATE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF ITS STUDENTS. 3) BEING THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN STUDENTS AND THE UNIVERSITY AND ANY OTHER EXTERNAL BODIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GREENWICH STUDENTS' UNION
DREADNOUGHT BUILDING
30 PARK ROW
GREENWICH
LONDON
SE10 9LS
- Ffôn:
- 02083318593
- E-bost:
- suwebsite@gre.ac.uk
- Gwefan:
-
greenwichsu.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window